Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Stefan Nilsson
Johan Stefan Nilsson
19730417-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Stefan Nilsson är en man född den 17 april 1973. Han är folkbokförd i Enskede sedan 2023-11-30. Enskede ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Stadshypotek Bank AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Stefan Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-10
Bostadsrättsföreningen Årstakrönet
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stadshypotek Bank AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Birger Löfgren
Styrelseledamot
Per Håkan Sandberg
Ordförande
Per Håkan Sandberg
Styrelseledamot
Mats Johan Widerberg
Mats Johan Widerberg
Huvudansvarig revisor
John Fredrik Stefan Holmström
Revisor
Astrid Ulla-Britt Nordin Buisman
Extern firmatecknare
Sven Rickard Falkhorn
Styrelseledamot
Carl Håkan Yonnie Bergqvist
Styrelseledamot
Umberto Carlo Goretti
Verkställande direktör
Umberto Carlo Goretti
Extern firmatecknare
Maud Jannica Askebrink
Extern firmatecknare
Alf Stefan Sollerman
Extern firmatecknare
Johan Stefan Nilsson
Extern firmatecknare
Lennart Henrik Wetterling
Revisor
KPMG Bohlins Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp