Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ekonomisk Coachning Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bry Dig Om Ekonomin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Brassica Holding i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bo Berg Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Johan Rosén i Guldheden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Johan Rosén i Guldheden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Johan Rosén på Marstrand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | PRODMA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Charlotte Dellblad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 13 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Ekonomisk förening Bovieran Nyköping | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-03-20 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |