Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Paul Enlund
Johan Paul Enlund
19540415-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Paul Enlund är en man född den 15 april 1954. Han är folkbokförd i Bromma sedan 2024-05-27. Bromma ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen LÄRKAN 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Paul Enlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-17
Bostadsrättsföreningen Musen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen LÄRKAN 3
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Fred Peter Oskar Beijer
Styrelseledamot
Johan Paul Enlund
Styrelsesuppleant
Ruth Helen Friberg
Styrelseledamot
Göran Börje Svärd
Styrelsesuppleant
Helena Margareta Claesson Lingehall
Styrelseledamot
Thomas Göran Johan Alvarsson
Styrelseledamot
Sven Jonas Claesson
Styrelseledamot
Jessica Birgitta Lardén
Ordförande
Jessica Birgitta Lardén
Tillbaka till sidans topp