Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Patrik Brink
Johan Patrik Brink
19730202-XXXX
Ta kreditupplysning
Brink, Johan Patrik är en man född den 2 februari 1973 och är bosatt i Billdal
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Grey TIP Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Patrik Brink har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-26
Brand Metrics Sweden AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-19
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Grey TIP Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Maria Nelsson
Ordförande
Karin Maria Nelsson
Styrelseledamot
Stefan Ingemar Petersson
Styrelseledamot
Åke Magnus Klockare Rossby
Styrelseledamot
Anders Lithner
Styrelseledamot
Johan Patrik Brink
Tillbaka till sidans topp