Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |