Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Johan Lagercrantz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Johan Lagercrantz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Johan Lagercrantz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | d brand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | d brand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | On Air Game Shows Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Tre Bönder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | On Air Europe AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nya Matse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Nya Matse AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bongolia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Lagercrantz, Johan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |