Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | La Movida Equestrian Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ekonum företagsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekonum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nacka Sten & Trädgård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sulla Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-16 |