Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Olof Ljungquist
Johan Olof Ljungquist
19810110-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Olof Ljungquist är en man född den 10 januari 1981. Han är folkbokförd i Åhus sedan 0001-01-01. Åhus ligger i Kristianstad kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Scandinavian Aquasystems AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ljungquist & Olenmark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ljungquist & Olenmark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gårdsfisk AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
J.Ljungquist Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
M. Olenmark Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskuppfödning 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskuppfödning 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ögonkastet 9 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskljungen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskuppfödning 8 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskuppfödning 7 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskuppfödning 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fiskuppfödning 6 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svensk Fiskhälsa Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Olof Ljungquist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-06
Västergårds Fisk AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Scandinavian Aquasystems AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Pål Johan Weiner
Styrelseledamot
Carl Jacob Niclas Palmstierna
Styrelseledamot
Lo Johan Coucy
Revisor
Curt Arne Jesper Ahlkvist
Styrelsesuppleant
Pär Jonas Warnström
Extern verkställande direktör
Johan Olof Ljungquist
Styrelseledamot
Erik Mikael Olenmark
Styrelseledamot
Ida Linnea Linderbrandt
Ordförande
Ida Linnea Linderbrandt
Styrelsesuppleant
Svend Carl Anton Pedersen
Styrelseledamot
Johanna Karin Rahm Juhlin
Tillbaka till sidans topp
Ljungquist & Olenmark AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Olof Ljungquist
Ordförande
Johan Olof Ljungquist
Styrelseledamot
Erik Mikael Olenmark
Styrelsesuppleant
Åsa Christina Linné
Tillbaka till sidans topp
Gårdsfisk AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Göran Sigfrid Gunnar Sigfridsson
Styrelseledamot
Johan Olof Ljungquist
Styrelseledamot
Erik Mikael Olenmark
Ordförande
Erik Mikael Olenmark
Tillbaka till sidans topp