Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Niklas Kenneth Börjesson
Johan Niklas Kenneth Börjesson
19660509-XXXX
Ta kreditupplysning
Börjesson, Johan Niklas Kenneth är en man född den 9 maj 1966 och är bosatt i Sandöverken
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fiber i Klockestrand ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Niklas Kenneth Börjesson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-19
Höga Kusten Utveckling AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fiber i Klockestrand ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Martin Fälldin
Styrelseledamot
Kerstin Margareta Liedgren
Styrelsesuppleant
Per Olov Anders Åström
Styrelseledamot
Johan Niklas Kenneth Börjesson
Styrelseledamot
Pia Charlotte Danielsson
Styrelseledamot
Cecilia Ann-Charlott Olofsson
Styrelsesuppleant
Björn Patrik Neuendorf
Tillbaka till sidans topp