Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Devmark AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AZ Growth Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB&C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | AB&C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | AB&C Ventures AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |