Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Alwex Transport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Marcus Communications AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NYMAC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | NYMAC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LJC Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-31 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-31 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-03-28 |