Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-08-19 |
||
Revisor Utträde: 2024-08-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-06 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-11 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-17 |