Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Original Tryckeri Norrland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Original Tryckeri Norrland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MIK ALL Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | MIK ALL Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Original Tryckeri Lycksele AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Original Tryckeri Lycksele AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GI M&A AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GIMA 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | GIMA 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-28 |