Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | KreaKom AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Heat & Rescue Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Heat & Rescue Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vidden Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Vidden Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |