Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Ingemar Asplund
Johan Ingemar Asplund
19820919-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Ingemar Asplund är en man född den 19 september 1982. Han är folkbokförd i Solna sedan 2023-01-18. Solna ligger i Solna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
La Strada Carlsborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bengtsfors Utvecklings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Herrgårdshotell Dalsland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hotell Dalia Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wingamm Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Wingamm Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vancy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gudinna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Gudinna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Artia Trade & Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Asplund Kultur & Vision AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Asplund Kultur & Vision AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bristol Entertainment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bristol Entertainment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Safiren 1 i Solna
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Safiren 1 i Solna
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen STENHAMMAREN
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Ingemar Asplund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-09
Nordic Quality Brand Group AB
Aktivt
Verkställande direktör
Utträde: 2023-12-09
Nordic Quality Brand Group AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
La Strada Carlsborg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Christer Ingemar Nilsson
Styrelsesuppleant
Johan Ingemar Asplund
Tillbaka till sidans topp
Bengtsfors Utvecklings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Carl Sture Göran Hagsgård
Styrelseledamot
Lei Huang
Verkställande direktör
Lei Huang
Ordförande
Lei Huang
Styrelsesuppleant
Johan Ingemar Asplund
Styrelseledamot
Erika Gustavsson Huang
Tillbaka till sidans topp
Herrgårdshotell Dalsland AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Carl Sture Göran Hagsgård
Styrelseledamot
Lei Huang
Verkställande direktör
Lei Huang
Ordförande
Lei Huang
Styrelsesuppleant
Johan Ingemar Asplund
Styrelseledamot
Erika Gustavsson Huang
Tillbaka till sidans topp