Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |