Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Henrik Von Walden
Johan Henrik Von Walden
19740916-XXXX
Ta kreditupplysning
Von Walden, Johan Henrik är en man född den 16 september 1974 och är bosatt i Heby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Starfors Måleri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Henrik Von Walden har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-06
Termino C 8932 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Starfors Måleri AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kjell Evald Wengrud
Styrelseledamot
Johan Henrik von Walden
Tillbaka till sidans topp