Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Geotech Fastigheter Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenska Geotech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-28 |