Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Johan Halla Fastighetskonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen BoKlok Astrakan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Maria Magle | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Maria Magle | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Pålsjöängar | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Pålsjöängar | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Horisonten 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen BoKlok Växthuset | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ankaret | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-31 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-22 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-09 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-04 |