Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Gustaf Olof Gyllberg
Johan Gustaf Olof Gyllberg
19880705-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Gustaf Olof Gyllberg är en man född den 5 juli 1988. Han är folkbokförd i Enskede sedan 2023-08-07. Enskede ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Holmenkvarnen 8 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Kvarnholmen Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Holmenkvarnen 7 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Holmenkvarnen 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Holmenkvarnen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Kvarnholmen Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havremjölet 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havremjölet 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havremjölet 4 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havrekvarnen 1 Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havrekvarnen 2 Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Näsängen Projektutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Näsängen Utveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Näsängen Mark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Näsängen Handelsfastigheter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havremjölet 5 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Havremjölet 6 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Prokurist
Runö Fastigheter Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Gustaf Olof Gyllberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2023-04-18
Tilia Havrekvarnen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-26
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-26
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Holmenkvarnen 8 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Ann-Christin Hägglund
Styrelseledamot
Karl Göran Rickard Linder
Styrelsesuppleant
Jessica Anna Elisabeth Östlund
Styrelseledamot
Anna Jeanette Nordlander
Styrelseledamot
Bengt Nicklas Backfjärd
Styrelseledamot
Ulf Erik Ragnerstam
Ordförande
Ulf Erik Ragnerstam
Styrelsesuppleant
Anna Linnéa Therése Edlund
Extern verkställande direktör
Johan Gustaf Olof Gyllberg
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Kvarnholmen Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Ann-Christin Hägglund
Styrelseledamot
Karl Göran Rickard Linder
Styrelsesuppleant
Jessica Anna Elisabeth Östlund
Styrelseledamot
Anna Jeanette Nordlander
Styrelseledamot
Bengt Nicklas Backfjärd
Styrelseledamot
Ulf Erik Ragnerstam
Ordförande
Ulf Erik Ragnerstam
Styrelsesuppleant
Anna Linnéa Therése Edlund
Extern verkställande direktör
Johan Gustaf Olof Gyllberg
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Holmenkvarnen 7 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Ann-Christin Hägglund
Styrelseledamot
Karl Göran Rickard Linder
Styrelsesuppleant
Jessica Anna Elisabeth Östlund
Styrelseledamot
Anna Jeanette Nordlander
Styrelseledamot
Bengt Nicklas Backfjärd
Styrelseledamot
Ulf Erik Ragnerstam
Ordförande
Ulf Erik Ragnerstam
Styrelsesuppleant
Anna Linnéa Therése Edlund
Extern verkställande direktör
Johan Gustaf Olof Gyllberg
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp