Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Difab AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gamlesten Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Quin Sports AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Quin Sports AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Spräng och Gräv Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Upscale Your Business Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Karsvreta | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Rödhaken 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Johan Lindgren Konsult | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-22 |