Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Göran Patrik Brage
Johan Göran Patrik Brage
19611103-XXXX
Ta kreditupplysning
Brage, Johan Göran Patrik är en man född den 3 november 1961 och är bosatt i Vallentuna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Stockholmfood & Communication AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Göran Patrik Brage har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-05
CAMERI AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stockholmfood & Communication AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Johan Göran Patrik Brage
Styrelseledamot
E Rebecca J Brage-Gumpert
Tillbaka till sidans topp