Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekerövatten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ekerövatten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Råstahems Folkets Husförening u.p.a. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Trädgårdslunden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Riddarparken | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Rustningen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bonum Bostadsrättsförening Rustningen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Björkstigen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Visionen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mälarö Hockeyförening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Prokurist Utträde: 2022-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |