Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Erik Wolter Arnberg
Johan Erik Wolter Arnberg
19740528-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Erik Wolter Arnberg är en man född den 28 maj 1974. Han är folkbokförd i Råå sedan 2021-04-09. Råå ligger i Helsingborg kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Raw Strategy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Erik Wolter Arnberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-08-16
Sista versen 72649 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-06-08
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Raw Strategy AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Johan Erik Wolter Arnberg
Styrelseledamot
Charlotte Maria Arnberg
Tillbaka till sidans topp