Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Carl Bennet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Healthinvest Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skanör Falsterbo Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skanör Falsterbo Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skanör Falsterbo Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Skanör Falsterbo Utveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Gardisten 5 Storgatan 59 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Gardisten 5 Storgatan 59 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |