Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JESBH AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Admedic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Admedic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JESBH invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ledplastikcentrum Bromma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ledplastikcentrum Bromma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Clinic Friends AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kvinnohälsa, primär och sekundärprevention KPS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ledplastikcentrum Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ledplastikcentrum Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-13 |