Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Erik Sellin
Johan Erik Sellin
19950612-XXXX
Ta kreditupplysning
Johan Erik Sellin är en man född den 12 juni 1995. Han är folkbokförd i Hägersten sedan 2023-11-01. Hägersten ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Erik Sellin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-08
Bostadsrättsföreningen Tetris
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 3
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Harry Per Björklund
Ordförande
Carl Harry Per Björklund
Styrelsesuppleant
Barbro Katarina Dahlhielm
Styrelseledamot
Cecilia Laura Maria Carreon
Styrelseledamot
Karl Viktor Gustafsson
Styrelseledamot
Johan Erik Sellin
Styrelsesuppleant
Viktor Mikael Carlén
Tillbaka till sidans topp