Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Emil Wengrud
Johan Emil Wengrud
19740322-XXXX
Ta kreditupplysning
Wengrud, Johan Emil är en man född den 22 mars 1974 och är bosatt i Gävle
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Vindredarna Sthlm AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighetsaktiebolaget Masthugget 10:19
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vallentinsson Ekonomi & Redovisning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Rivec AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JW Säljkonsult och Uthyrning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Svenska Bolagspaket AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Liselotte Frykman-Persson Medicina AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tillesk Fastigheter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tillesk Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighet Brynäs 59:2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Beauty Creation Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastigheten Valbogatan 23 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Säfström & Siksjö Kommunikation AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nanomarkets AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Svensk Affärsredovisning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BA Projekt AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Wengrud, Johan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Emil Wengrud har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-17
NSG GROUP AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-09-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vindredarna Sthlm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Johan Emil Wengrud
Styrelseledamot
Karl Adam Sebastian Sterner
Tillbaka till sidans topp
Fastighetsaktiebolaget Masthugget 10:19
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Johan Emil Wengrud
Styrelseledamot
Karl Adam Sebastian Sterner
Tillbaka till sidans topp
Vallentinsson Ekonomi & Redovisning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Johan Emil Wengrud
Styrelseledamot
Karl Adam Sebastian Sterner
Tillbaka till sidans topp