Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Crudent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Crudent AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CGT Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | CGT Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CarPet Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | CarPet Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Anton Thell Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AAA-läget AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Friskolan Kvarnhjulet, ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Friskolan Kvarnhjulet, ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |