Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Åkesson & Sande AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Åkesson & Sande AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Gunnar Åkesson Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Söskär konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |