Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | HELP Försäkring filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ARAG Digital Services Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-10-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |