Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Christer Olsson
Johan Christer Olsson
19650418-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Johan Christer är en man född den 18 april 1965 och är bosatt i Norrtälje
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
COBAB Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
COBAB Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COBAB Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Notenfastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COBAB Norrtäljefastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mellingeholm Fastighetsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mellihöjden Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Noten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COBAB Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Solängen Exploatering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
COBAB Intressebolag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lindholmen Bostadsexploatering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Lindholmen Bostadsexploatering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Östhamra Exploatering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gårdsvägens Bostads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Christer Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-13
Elmsta Byggprojekt AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-04-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
COBAB Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Björn Bo Oskar Lundberg
Styrelseledamot
Johan Christer Olsson
Ordförande
Johan Christer Olsson
Styrelseledamot
Björn Kristian Lundquist
Huvudansvarig revisor
Kent Niklas Jonsson
Styrelseledamot
Martin Arne Junblad
Verkställande direktör
Martin Arne Junblad
Styrelseledamot
Carl Martin Holmström
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
COBAB Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Christer Olsson
Styrelsesuppleant
Maria Theresa Söderman Olsson
Huvudansvarig revisor
Kent Niklas Jonsson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Notenfastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Johan Christer Olsson
Styrelsesuppleant
Björn Kristian Lundquist
Huvudansvarig revisor
Kent Niklas Jonsson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp