Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-11 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |