Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Andreas Larsson
Johan Andreas Larsson
19860314-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Johan Andreas är en man född den 14 mars 1986 och är bosatt i Malmö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Food Track i Malmö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Andreas Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-22
Bostadsrättsföreningen Söderhus
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-02-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Food Track i Malmö AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Arne Grunander
Verkställande direktör
Ulf Arne Grunander
Ordförande
Ulf Arne Grunander
Styrelseledamot
Johan Andreas Larsson
Styrelseledamot
Oskar Alexander Wugk
Tillbaka till sidans topp