Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kött- och Fläskprodukter W. Arnell Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Z-bloc Norden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Johan Saarela AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JHJ Betong AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Radvall förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Radvall förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Radvall Grundläggning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Radvall Grundläggning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Radvall Grundläggning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jaskon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-03-07 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |