Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Steninge Slott Fastighet 46 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vivid Bostad Utveckling 16B AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Björknäs Garden Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tulpanstaden | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-20 |