Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-23 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |