Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BridgeTG AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Global Goes Local AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Global Goes Local AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person Utträde: 2024-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2023-07-12 |