Org.nr: 559317-2462
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Nyberg, Sven Mikael | 2023-02-09 |
Styrelsesuppleant | Törnlund, Linda Maria | 2022-07-21 |
Styrelsesuppleant | Törnlund, Erik Göran | 2022-02-14 |
Styrelsesuppleant | Hellqvist, Per Arne | 2022-01-22 |
Styrelseledamot | Fälth, Hans Ola | 2021-12-23 |
Styrelsesuppleant | Svensson, Jennie Carina | 2021-12-23 |