Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Joakim Söderlund
Joakim Söderlund
19881213-XXXX
Ta kreditupplysning
Söderlund, Joakim är en man född den 13 december 1988 och är bosatt i Älvsjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Niam V Co-Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam V Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam V Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam Credit Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VII Sweden Industrial Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VII Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Söderlund & Son AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gjutmästaren Holding i Ulvsunda AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII EUR Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII SEK Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
N8M Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII Denmark Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII Norway Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII SWE Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII Sweden Logistik AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII Finland Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Spettpilen AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mutteralmen Danmark AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mutteralmen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII SWE Holding II AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam VIII Stockholm Residential Holding AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Niam Real Estate AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Joakim Söderlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-10-31
Niam VII Holding EUR AB
Likvidation...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-08-03
Niam V Förvaltning AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-11-12
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Niam V Co-Investment AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Rikard Henriksson
Ordförande
Hans Rikard Henriksson
Styrelseledamot
Erik Bertil Rydström
Verkställande direktör
Erik Bertil Rydström
Huvudansvarig revisor
Erik Alexander Larsson
Styrelseledamot
Joakim Söderlund
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
Niam V Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Rikard Henriksson
Styrelseledamot
Erik Bertil Rydström
Ordförande
Erik Bertil Rydström
Styrelseledamot
Joakim Söderlund
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Huvudansvarig revisor
Conny Fredric Hävrén
Tillbaka till sidans topp
Niam V Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Rikard Henriksson
Ordförande
Hans Rikard Henriksson
Styrelseledamot
Erik Bertil Rydström
Verkställande direktör
Erik Bertil Rydström
Styrelseledamot
Joakim Söderlund
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Huvudansvarig revisor
Conny Fredric Hävrén
Tillbaka till sidans topp