Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2023-05-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-10-27 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2021-10-27 |