Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |