Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Gustafssons Uthyrning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Gustafssons Uthyrning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Renta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Renta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Näs Rondellen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Näs Rondellen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Rondellen Safety AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Rondellen Safety AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Renta Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Renta Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mylift Event Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Ren10 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-06-22 |