Org.nr: 559042-7661
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Thureson, Anssi Juhani | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Thureson, Anssi Juhani | 2024-07-26 |
Styrelseledamot | Ljungdahl, Karl Anders Reinhold | 2023-11-29 |
Styrelsesuppleant | Flaig, Eva Karin Maria | 2023-03-07 |
Styrelseledamot | Ekroth, Carl Tomas | 2022-10-04 |
Styrelsesuppleant | Nylén, John Erik | 2022-10-04 |