Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Strasbo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | H.Å.H. Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HTH Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Torparmor | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Torparmor | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Näckdjupet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-19 |