Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jesus Armando Arias Montero
Jesus Armando Arias Montero
19890915-XXXX
Ta kreditupplysning
Arias Montero, Jesus Armando är en man född den 15 september 1989 och är bosatt i Rönninge
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Optibostad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jesus Armando Arias Montero har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-01
Bostadsrättsföreningen Terrassen Söderby Park
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Optibostad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hernan Esteban Ojeda Figueroa
Ordförande
Hernan Esteban Ojeda Figueroa
Styrelseledamot
Maria José Ojeda Figueroa
Styrelseledamot
Jesus Armando Arias Montero
Tillbaka till sidans topp