Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jessica Ulrica Maria Lund
Jessica Ulrica Maria Lund
19821001-XXXX
Ta kreditupplysning
Lund, Jessica Ulrica Maria är en kvinna född den 1 oktober 1982 och är bosatt i Jönköping
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JS Motor i Jönköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jessica Ulrica Maria Lund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-02-16
S Efrem Invest AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-05-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JS Motor i Jönköping AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sargon Jacob Efrem
Styrelsesuppleant
Jessica Ulrica Maria Lund
Tillbaka till sidans topp