Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Jessica Linnéa Roos
Jessica Linnéa Roos
19730225-XXXX
Ta kreditupplysning
Roos, Jessica Linnéa är en kvinna född den 25 februari 1973 och är bosatt i Huddinge
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
AJERO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Jessica Linnéa Roos har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-29
Bostadsrättsföreningen Björnrike I
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AJERO AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Jessica Linnéa Roos
Styrelseledamot
Ola Tommy Roos
Tillbaka till sidans topp