Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |