Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Karyd Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Karyd Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Fridhemsborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Meldino Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Karyd Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Ravenna Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Emello Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-11 |